lunes, 17 de marzo de 2014


TRUCOS MATEMÁTICOS
Os voy a enseñar unos trucos matemáticos. Primero: Todo el mundo sabe que cualquier nº multiplicado por diez, solo hay que añadir un cero final al numero para obtener la solución. Ejem 37 * 10 = 370.
Multiplicar por 11 cualquier número de d...
os dígitos, imaginemos un espacio en blanco entre los dos números, y coloquemos la suma de los dos números en ese espacio.
Ejem. 11 * 18 = 1 _ _ 8 => 1(1+8)8 = 198.
Si el espacio central aparece un número de tres dígitos, se tendrá que coger el primer dígito de la suma y sumarlo al primer dígito del número original. Ejem. 11 * 93 = 9 _ _ 3 => 9 (12)3 => (9+1)23 => 1023. Nunca falla.

Segundo: El truco matemático que os contare hoy es sobre operaciones varias: Calcular: 50% de nºX = nºX/2
25% de nºX = nºX /4
nºX * 0,5 = nºX/2
nºX * 0,25 = nºX/4
nºX/0,5 = nºX * 2
nºX/0,25 = nºX*4

Tercero. El truco matemático, que os contare hoy.
Multiplicando por 5. Cualquier número, divídelo por 2, si el resultado es un número entero coloca un cero al final y tienes la solución. Si por el contrario no lo es, desprecia la coma y deja el 5 al final.
Ejem. 3024 * 5 = 15120. (3024/2)= 1512 entero colocamos el 0 final = 15120. Otro ejem. 12420 * 5 = 62100. (12420/2) = 6210 y el cero = 62100.
Ejem no enteros. 63*5 = 315. (63/2) = 31,5 => 315 otro ejemplo. 221 * 5 = 1105. (221/2) = 110,5 => 1105. Nunca falla.

Cuarto. El truco matemático que hoy os contare, es el más fácil de todos. La tabla del 9. Para multiplicar cualquier número entre el 1 y el 9, extiende las dos manos, baja el dedo por el número que quieras multiplicar, cuenta los dedos atrás del dedo bajado y después cuenta los que están después del dedo bajado.
Ejem. 9 * 4 = 36. bajo el dedo 4, a su derecha tengo 3 y a su izquierda 6, la solución 36.

Quinto. El truco matemático que yo os contare: Si quieres calcular el 15% de cualquier número. Solución es dividir la cifra por diez y luego le sumas la mitad del resultado obtenido en la operación.
Ejem. 15% de 220. Es (220/10) = 22. y (22/2)= 11 luego (22+11) = 33.-
Otro Ejem. 15% de 2724. Es (2724/10) = 272,4. y (272,4/2) = 136,2 luego (272,4 + 136,2) = 408,6.-

Sexto. El truco matemático que hoy os contare, resuelve la mayoría de las situaciones. Si tienes números grandes para multiplicar, y uno de ellos es par, divide por dos el lado par y multiplica por dos el lado impar.
Ejem: 64 * 125 = ?
el par 64 lo dividimos por 2 = 32 y el impar 125 lo multiplicamos por 2 = 250
repetimos de nuevo 32/ 2 = 16 y 250 * 2 = 500. de nuevo, 16/2 = 8 y 500 * 2 = 1000 ahora de cabeza ya operamos 8 * 1000 = 8000.
Comprobamos cómo 64 * 125 = 8000.

Séptimo. El truco matemático de hoy es sobre los números primos. Los números primos son aquellos que son divisibles exclusivamente por 1 y por si mismos. ¿ Cómo averiguar si un número es primo ? Tendríamos que dividir el número "n" entre (2,3,4,5,...n-1), si ninguna división diera exacta, entonces podríamos afirmar que el número es primo. Ahora bien en números muy elevados se convierte en una función casi imposible, y es entonces cuando podemos aplicar el truco: Es suficiente hacer las divisiones entre los números primos menores o iguales a la raíz cuadrada de n.
Ejem. 125 ¿Primo? Raíz ^2 = 11,18 tenemos que dividir por (2,3,5,7,11), observamos que es divisible por 5 (25) resto = 0. Entonces es un número compuesto no primo.
Ejem. 113 ¿ Primo ? Raíz ^2 = 10,6 tenemos que dividir por (2,3,5,7). ninguna división da exacta, entonces podemos afirmar que es un número primo.

Octavo. El truco matemático que os explicare hoy, hace referencia a dividir por cinco. Va muy bien, cuando las cifras son elevadas, aunque también podemos utilizarlo para números pequeños. Todo lo que tenemos que hacer es multiplicar el número por 2 y posteriormente en la unidad, colocar en frente de ella una coma, para dejarla así como un decimal.
Ejem. 8514 / 5 = ¿ ?
8514 * 2 = 17028 => 1702,8
otro Ejem. 74 / 5 = ¿ ?
74 * 2 = 148 => 14,8

Noveno. El truco de hoy es: Para restar cualquier número de 1000 podemos usar está regla. Resta individualmente cada número de 9 e excepción del último que lo restas a 10. Si es una resta a 2000, el mismo proceso y añades un 1 delante, si es a 3000 igual con un 2 delante y así sucesivamente.
Ejem. 1000 - 723 = ¿ ? 9-7 = 2; 9-2 = 7; 10-3 = 7 => 277
1000 - 312 = ¿ ? 9-3 = 6; 9-1 = 8; 10 - 2 = 8 => 688
2000 -723 = ¿ ? = 9-7 = 2; 9-2 = 7; 10-3 = 7 => 277 añadimos el 1 enfrente. = 1277.-
3000 - 723 ahora añadimos el 2 en frente => 2277.-

Décimo. El truco de hoy es para calcular el cuadrado de cualquier número terminado en 5. La solución es simple. Cojamos el primer número si es un cuadrado de dos dígitos, cojamos dos si es un cuadrado de tres dígitos y así sucesivamente. Al, o los números escogidos, les sumamos uno y lo multiplicamos por el primer, o primeros números, al resultado, le añadimos un veinticinco al final.
Ejem. 45^2 = (45 * 45) = ¿ ?
4; (4+1) = 5; (4*5) = 20 => 2025.
Ejem. 115^2 = (115 * 115) = ¿ ?
11; (11+1) = 12; (11*12) = 132 => 13225. Impresionante verdad!

Onceavo. Truco es conocer las diversas reglas de la multiplicación.

1. Multiplicar por 5: Multiplicar por 10 y dividir por 2.
2. Multiplicar por 6: Algunas veces multiplicar por 3 y entonces por 2.
3. Multiplicar por 9: Multiplicar por 10 y restar el número original.
4. Multiplicar por 12: Multiplicar por 10 y sumar el doble del número original.
5. Multiplicar por 13: Multiplicar por 3 y sumar 10 veces el número original.
6. Multiplicar por 14: Multiplicar por 7 y entonces multiplicar por 2
7. Multiplicar por 15: Multiplicar por 10 y sumar 5 veces el número original.
8. Multiplicar por 16: se puede multiplicar cuatro veces por 2, o multiplicar por 8 y después por 2.
9. Multiplicar por 17: Multiplicar por 7 y sumar 10 veces el número original.
10. Multiplicar por 18: Multiplicar por 20 y restar el doble del número original.
11. Multiplicar por 19: Multiplicar por 20 y restar el número original.
12. Multiplicar por 24: Multiplicar por 8 y entonces multiplicar por 3.
13. Multiplicar por 27: Multiplicar por 30 y restar 3 veces el número original.
14. Multiplicar por 45: Multiplicar por 50 y restar 5 veces el número original.
15. Multiplicar por 90: Multiplicar por 9 y colocar un cero a la derecha.
16. Multiplicar por 98: Multiplicar por 100 y restar dos veces el número original.
17. Multiplicar por 99: Multiplicar por 100 y restar el número original.

Doceavo. El último truco que os enseñare es útil y fácil.

MULTIPLICAR POR 4
Este es tan simple que parece óbvio. Pero para algunos no lo es. Consiste en multiplicar por 2 e multiplicar por 2 de nuevo.
Ejem. 66 x 4 = (66 x 2) x 2
132 x 2 = 264.

Foto: Os voy a enseñar unos trucos matemáticos. Primero: Todo el mundo sabe que cualquier nº multiplicado por diez, solo hay que añadir un cero final al numero para obtener la solución. Ejem 37 * 10 = 370.
Multiplicar por 11 cualquier número de dos dígitos, imaginemos un espacio en blanco entre los dos números, y coloquemos la suma de los dos números en ese espacio.
Ejem. 11 * 18 = 1 _ _ 8 => 1(1+8)8 = 198.
Si el espacio central aparece un número de tres dígitos, se tendrá que coger el primer dígito de la suma y sumarlo al primer dígito del número original. Ejem. 11 * 93 = 9 _ _ 3 => 9 (12)3 => (9+1)23 => 1023. Nunca falla.

Segundo: El truco matemático que os contare hoy es sobre operaciones varias: Calcular: 50% de nºX = nºX/2
25% de nºX = nºX /4
nºX * 0,5 = nºX/2
nºX * 0,25 = nºX/4
nºX/0,5 = nºX * 2
nºX/0,25 = nºX*4

Tercero. El truco matemático, que os contare hoy.
Multiplicando por 5. Cualquier número, divídelo por 2, si el resultado es un número entero coloca un cero al final y tienes la solución. Si por el contrario no lo es, desprecia la coma y deja el 5 al final.
Ejem. 3024 * 5 = 15120. (3024/2)= 1512 entero colocamos el 0 final = 15120. Otro ejem. 12420 * 5 = 62100. (12420/2) = 6210 y el cero = 62100.
Ejem no enteros. 63*5 = 315. (63/2) = 31,5 => 315 otro ejemplo. 221 * 5 = 1105. (221/2) = 110,5 => 1105. Nunca falla.

Cuarto. El truco matemático que hoy os contare, es el más fácil de todos. La tabla del 9. Para multiplicar cualquier número entre el 1 y el 9, extiende las dos manos, baja el dedo por el número que quieras multiplicar, cuenta los dedos atrás del dedo bajado y después cuenta los que están después del dedo bajado.
Ejem. 9 * 4 = 36. bajo el dedo 4, a su derecha tengo 3 y a su izquierda 6, la solución 36.

Quinto. El truco matemático que yo os contare: Si quieres calcular el 15% de cualquier número. Solución es dividir la cifra por diez y luego le sumas la mitad del resultado obtenido en la operación.
Ejem. 15% de 220. Es (220/10) = 22. y (22/2)= 11 luego (22+11) = 33.-
Otro Ejem. 15% de 2724. Es (2724/10) = 272,4. y (272,4/2) = 136,2 luego (272,4 + 136,2) = 408,6.-

Sexto. El truco matemático que hoy os contare, resuelve la mayoría de las situaciones. Si tienes números grandes para multiplicar, y uno de ellos es par, divide por dos el lado par y multiplica por dos el lado impar.
Ejem: 64 * 125 = ?
el par 64 lo dividimos por 2 = 32 y el impar 125 lo multiplicamos por 2 = 250
repetimos de nuevo 32/ 2 = 16 y 250 * 2 = 500. de nuevo, 16/2 = 8 y 500 * 2 = 1000 ahora de cabeza ya operamos 8 * 1000 = 8000.
Comprobamos cómo 64 * 125 = 8000.

Séptimo. El truco matemático de hoy es sobre los números primos. Los números primos son aquellos que son divisibles exclusivamente por 1 y por si mismos. ¿ Cómo averiguar si un número es primo ? Tendríamos que dividir el número "n" entre (2,3,4,5,...n-1), si ninguna división diera exacta, entonces podríamos afirmar que el número es primo. Ahora bien en números muy elevados se convierte en una función casi imposible, y es entonces cuando podemos aplicar el truco: Es suficiente hacer las divisiones entre los números primos menores o iguales a la raíz cuadrada de n.
Ejem. 125 ¿Primo? Raíz ^2 = 11,18 tenemos que dividir por (2,3,5,7,11), observamos que es divisible por 5 (25) resto = 0. Entonces es un número compuesto no primo.
Ejem. 113 ¿ Primo ? Raíz ^2 = 10,6 tenemos que dividir por (2,3,5,7). ninguna división da exacta, entonces podemos afirmar que es un número primo.

Octavo. El truco matemático que os explicare hoy, hace referencia a dividir por cinco. Va muy bien, cuando las cifras son elevadas, aunque también podemos utilizarlo para números pequeños. Todo lo que tenemos que hacer es multiplicar el número por 2 y posteriormente en la unidad, colocar en frente de ella una coma, para dejarla así como un decimal. 
Ejem. 8514 / 5 = ¿ ?
8514 * 2 = 17028 => 1702,8
otro Ejem. 74 / 5 = ¿ ?
74 * 2 = 148 => 14,8

Noveno. El truco de hoy es: Para restar cualquier número de 1000 podemos usar está regla. Resta individualmente cada número de 9 e excepción del último que lo restas a 10. Si es una resta a 2000, el mismo proceso y añades un 1 delante, si es a 3000 igual con un 2 delante y así sucesivamente.
Ejem. 1000 - 723 = ¿ ? 9-7 = 2; 9-2 = 7; 10-3 = 7 => 277
1000 - 312 = ¿ ? 9-3 = 6; 9-1 = 8; 10 - 2 = 8 => 688
2000 -723 = ¿ ? = 9-7 = 2; 9-2 = 7; 10-3 = 7 => 277 añadimos el 1 enfrente. = 1277.-
3000 - 723 ahora añadimos el 2 en frente => 2277.-

Décimo. El truco de hoy es para calcular el cuadrado de cualquier número terminado en 5. La solución es simple. Cojamos el primer número si es un cuadrado de dos dígitos, cojamos dos si es un cuadrado de tres dígitos y así sucesivamente. Al, o los números escogidos, les sumamos uno y lo multiplicamos por el primer, o primeros números, al resultado, le añadimos un veinticinco al final.
Ejem. 45^2 = (45 * 45) = ¿ ?
4; (4+1) = 5; (4*5) = 20 => 2025.
Ejem. 115^2 = (115 * 115) = ¿ ?
11; (11+1) = 12; (11*12) = 132 => 13225. Impresionante verdad!

Onceavo. Truco es conocer las diversas reglas de la multiplicación.

 1. Multiplicar por 5: Multiplicar por 10 y dividir por 2.
 2. Multiplicar por 6: Algunas veces multiplicar por 3 y entonces por 2.
 3. Multiplicar por 9: Multiplicar por 10 y restar el número original.
 4. Multiplicar por 12: Multiplicar por 10 y sumar el doble del número original.
 5. Multiplicar por 13: Multiplicar por 3 y sumar 10 veces el número original.
 6. Multiplicar por 14: Multiplicar por 7 y entonces multiplicar por 2
 7. Multiplicar por 15: Multiplicar por 10 y sumar 5 veces el número original.
 8. Multiplicar por 16: se puede multiplicar cuatro veces por 2, o multiplicar por 8 y después por 2.
 9. Multiplicar por 17: Multiplicar por 7 y sumar 10 veces el número original.
 10. Multiplicar por 18: Multiplicar por 20 y restar el doble del número original.
 11. Multiplicar por 19: Multiplicar por 20 y restar el número original.
 12. Multiplicar por 24: Multiplicar por 8 y entonces multiplicar por 3.
 13. Multiplicar por 27: Multiplicar por 30 y restar 3 veces el número original.
 14. Multiplicar por 45: Multiplicar por 50 y restar 5 veces el número original.
 15. Multiplicar por 90: Multiplicar por 9 y colocar un cero a la derecha.
 16. Multiplicar por 98: Multiplicar por 100 y restar dos veces el número original.
 17. Multiplicar por 99: Multiplicar por 100 y restar el número original.

Doceavo. El último truco que os enseñare es útil y fácil. 

MULTIPLICAR POR 4
Este es tan simple que parece óbvio. Pero para algunos no lo es. Consiste en multiplicar por 2 e multiplicar por 2 de nuevo.
 Ejem. 66 x 4 = (66 x 2) x 2
132 x 2 = 264.

                                                                 TORQUEMADA

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada